日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2000/11/9 | 全漢企業 | 全漢企業89年度增資股票訂2000.11.11發放 |
鉅亨網資料中心/台北•11月09日 11/09 07:58
全漢企業股份有限公司公告89年度增資之發行新股 訂2000.11.11發放
(1)原已發行股票: 3250萬股,每股面額10元,計3億2500萬元。
(2)本次增資發行新股: 950 萬股,每股面額10元,計9500萬元。
(3)股務:財務部(03-3759888)
|
|
2000/11/9 | 亞太線上 | 亞太線上服務董事長仲琦科技股票質押設定400萬股 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 9日 11/09 09:08
亞太線上服務股份有限公司公告董事長仲琦科技股 份有限公司股權質權設定情形之相關資料如下:
質權設定: 股權設定:400萬股 設定日期:2000.11.07 質 權 人:英商渣打銀行台北分行 累計設定:400萬股
|
|
2000/11/9 | 啟航國際 未 | 啟航國際監察人邱偉國請辭監察人職務 |
鉅亨網資料中心/台北.11月09日 11/09 09:17
啟航國際股份有限公司公告監察人邱偉國先生因個 人因素,不克任監察人職務,自2000年05月24日起請辭 啟航國際公司監察人職務。
|
|
2000/11/9 | 佳聯有線電視 公 | 佳聯有線88年度增資股票訂2000.11.23發放 |
鉅亨網資料中心/台北.11月9日 11/09 09:19
佳聯有線電視股份有限公司公告增資32645000股, 每股面額新台幣10元整,發行新股訂2000.11.23發放。
股務:本公司股務室(05)6361681 雲林縣虎尾鎮光復路66號
|
|
2000/11/9 | 富強鑫精密 | 富強鑫機器總經理一職由董事長王伯壎兼任 |
鉅亨網資料中心/台北.11月09日 11/09 09:24
富強鑫機器股份有限公司公告2000年11月08日董事 會通過總經理邱家淼先生轉任研發部總工程師,自2000 年11月09日起由董事長王伯壎先生兼任總經理一職。
|
|
2000/11/9 | 三立電視 未 | 三立電視89年度增資股票訂2000.11.21發放暨全面換發新股 |
鉅亨網資料中心/台北.11月09日 11/09 09:26
三立電視股份有限公司公告89年度增資之發行新股 訂2000.11.21發放暨全面換發新股
(1)已發行股票: 1980萬股,每股面額10元,計新台幣 1億9800萬 元。 (2)本次增資發行新股: 4620萬股,每股面額10元,計 4億6200萬元。
(3)股務:富邦綜合證券股務代理部(02-27171033)
(4)換發股份總數及金額:1980萬股,每股10元,總 金額計 1億9800萬元。
(5)舊股票停止日:2000.11.11
(6)換發新股基準日:2000.11.15
|
|
2000/11/9 | 立眾國際 | 立眾國際董事及監察人股票質押設定37萬1000股 |
鉅亨網資料中心/台北.11月09日 11/09 09:27
立眾國際股份有限公司股務代理人元大京華證券股 份有限公司股務代理部公告董事王中偉及監察人葉莉婷 股權質權設定情形之相關資料如下:
質權設定: 股權設定:22萬1000股 設定日期:2000.11.08 質 權 人:第一租賃股份有限公司 累計設定:29萬1000股
質權設定: 股權設定:15萬股 設定日期:2000.11.08 質 權 人:第一租賃股份有限公司 累計設定:15萬股
|
|
2000/11/9 | 聯瞻科技 | 聯瞻科技股務事務委託建弘證代理 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 9日 11/09 09:33
聯瞻科技股份有限公司公告為加強對股東之服務, 自2000年 3月 1日起,將股務之相關事務,委託建弘證 券股份有限公司代理。
>>建弘證券股份有限公司 台北市博愛路37號 3樓 電話:02-2381-6288
|
|
2000/11/9 | 大眾電信 | 大眾電信89年度現金增資計劃變更 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 9日 11/09 09:44
大眾電信股份有限公司89年度現金增資後之計畫因 董事會決議變更案。
一、原現金增資計劃: 1.變更前資金運用及預計可產生效益: (1)低功率行動電話通訊設備: 預定完成期限:2001.03; 所需資金總額:364萬9071元。 (2)購置通訊設備: 預定完成期限:2000.12; 所需資金總額:12萬0929元。 (3)償還短期借款: 預定完成期限:2000.09; 所需資金總額:20萬元 (4)轉投資國內外事業: 預定完成期限:2000.10 所需資金總額:15萬元 (5)合計 所需資金總額:412萬元
二、變更後資金運用及預計可能產生之效益: 1.計劃項目及運用進度、預計可產生效益: (1)低功率行動電話通訊設備: 預定完成期限:2001年8月; 所需資金總額:261萬8181元。 (2)購置機房辦公室: 預定完成期限:2000年11月; 所需資金總額:19萬1302元。 (3)購置通訊設備: 預定完成期限:2000年12月; 所需資金總額:6萬2101元。 (4)償還短期借款: 預定完成期限:2000年9月 所需資金總額:20萬元 (5)營運資金: 預定完成期限:2001年9月 所需資金總額:104萬8416元 (6)合計 所需資金總額:412萬元
|
|
2000/11/9 | 台灣偉士伯 未 | 臺灣偉士伯董事暨大股東股票質設情形 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 9日 11/09 10:05
臺灣偉士伯股份有限公司公告董事(長)暨大股東股 權質設情形之相關資料如下:
職 稱 姓名 解除股數 解除日期 設定質權人 設定累計股數 董事長 鑫揚投資開發(股)公司 -100,000 2000.11.07 呂擇賞 0 代表人:劉雄章 董 事 裕勝投資開發(股)公司 -90,000 2000.11.07 呂擇賞 0 代表人:黃景聰 董 事 冠霖投資開發(股)公司 -100,000 2000.11.07 呂擇賞 0 代表人:林茂宗 大股東 國統投資開發(股)公司 -380,000 2000.11.07 呂擇賞 7,494,681 大股東 國統投資開發(股)公司 -598,000 2000.11.07 呂崇吉 6,896,681 大股東 國統投資開發(股)公司 -597,000 2000.11.07 呂泰榮 6,299,681 大股東 國統投資開發(股)公司 -244,000 2000.11.07 廖英瓊 6,055,681 大股東 國統投資開發(股)公司 -670,810 2000.11.07 勝呂光子 5,384,871 大股東 國統投資開發(股)公司 -555,000 2000.11.07 勝呂榮峰 4,829,871 大股東 國統投資開發(股)公司 -366,000 2000.11.07 劉容花 4,463,871 大股東 國統投資開發(股)公司 -887,050 2000.11.07 呂岳忠 3,576,821 大股東 國統投資開發(股)公司 -259,000 2000.11.07 張李市 3,317,821 大股東 國統投資開發(股)公司 -1,278,083 2000.11.07 張泰隆 2,039,738 大股東 國統投資開發(股)公司 -1,307,738 2000.11.07 張泰安 732,000 大股東 國統投資開發(股)公司 -250,000 2000.11.07 張淑華 482,000 大股東 國統投資開發(股)公司 -241,000 2000.11.07 周張淑玲 241,000 大股東 國統投資開發(股)公司 -241,000 2000.11.07 張淑珍 0
|
|
2000/11/9 | 鑫成科技 | 鑫成科技改選董監事 矽品取得3席董事及董事長 |
鉅亨網記者王志煌 蔡靜美/新竹科學園區.11月 9日 11/09 11:24
半導體封裝廠鑫成科技 9日上午召開股東臨時會進 行董監事改選,結果最大股東矽品精密取得 3席董事, 第二大股東旺宏電子取得 4席董事,矽品投資總經理蔡 招榮將接下董事長職位,鑫成總經理預計由執行副總鄭 宗恩升任。
鑫成科技此次改選共選出 7席董事、 3席監察人, 董事當選名單為旺宏代表人李木火、劉知昌、戴聖乾、 鄭宗恩,矽品代表人蔡招榮、林文伯、林文源。監察人 為矽品代表人王顥樺、旺宏代表人葉沛甫、微矽電子代 表人張秉堂。
|
|
2000/11/8 | 大元證券 | 大元證券與康和證券合併並以康和證券為存續公司 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 8日 11/08 08:57
大元證券(股)公司與康和綜和證券(股)公司合併並 以康和證券為存續公司,大元證券為消滅公司並終止經 營證券經紀、證券自營業務往來案,謹因該項業務所生 債務之債權人,對於大元證券繳存之營業保證金有優先 受清償之權,敬請上開之債權人於30日內依法主張權利 ,並以書面通知大元證券,逾期視為同意大元證券得向 主管機關申請領回該項營業保證金,特此公告。
|
|
2000/11/8 | 德和創業投資 | 德和創投89年度減資股票訂2000.11.08發放 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 8日 11/08 09:56
德和創業投資股份有限公司公告89年度減資之發行新股 訂2000.11.08發放。
(1)減資後實收資本額:8億2500萬元,每股本額 10元,換發新股票8250萬股。
(2)股務:本公司(02)27470030
|
|
2000/11/8 | 保德信投信 公 | 元富投信變更簽證會計師 |
鉅亨網資料中心/台北.11月8日 11/08 09:52
元富證券投資信託股份有限公司公告已於日前正式 成為美商保德信集團之一員,基於配合集團全球業務考 量,本公司自89年度起財務報表查核簽證改由資誠會計 師事務所黃金澤會計師及陳慈堅會計師負責簽核。
|
|
2000/11/8 | 保德信投信 公 | 元富投信新舊任董監事解任及到任名單 |
鉅亨網資料中心/台北.11月8日 11/08 09:49
股份有限公司公告第三屆董監事、董事長解任及第 四屆董監事、董事到任名單如下:
解任名單: 職稱 法人股東 董監事名單 董事 元正投資有限公司 裴洛迪 董事 元正投資有限公司 克里斯托弗.庫珀 董事 元正投資有限公司 傅格信 董事 元正投資有限公司 岑瑪慧 董事長 元正投資有限公司 裴洛迪
到任名單: 職稱 法人股東 董監事名單 董事 美商保德信保險股份有限公司 裴洛迪 董事 美商保德信保險股份有限公司 克里斯托弗.庫珀 董事 元正投資有限公司 王志雄 董事 美商保德信保險股份有限公司 岑瑪慧 董事長 美商保德信保險股份有限公司 裴洛迪
|
|
2000/11/8 | 艾康科技 | 投審會通過艾康科技投資大陸艾康國際100萬美元 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 8日 11/08 09:48
艾康科技(股)公司投資大陸艾康國際貿易有限公司 之相關資料如下:
1.股東會通過日期:2000.10.17 金額:以公司淨值20%為限
2.投審會核准日期:2000.10.20 金額:美金100萬元
3.投資方式:經由第三地區投資事業轉投資
4.大陸被投資公司資訊: (1) 公司名稱:艾康(上海)國際貿易有限公司 (2) 實收資本:新設公司 (3) 本次擬新增資本額:美金100萬元 (4) 主要營業項目: (一)聲頻擴大器。 (二)其他聲音重放器具。 (三)專供配合機器使用之電子控制設備 (包 括數值、程式、電腦及他類似控制設備 ),電壓未起過1000伏特者 (電腦數值 控制器,PC級電腦數值控制器除外)。 (四)國際貿易業。
5.迄目前為止,對本次大陸被投資公司之實際投資 金額:(新設公司)零元;持股比率:無。
6.迄目前為止大陸地區投資總額: (1) 投審會核准大陸地區投資總額(含本次投資) :美金 100萬元。實收資本額:15.46% (2) 實際赴大陸地區投資總額:0元 實收資本額:0%。
|
|
2000/11/8 | 環華 | 環華證券金融董事大發投資股票質押解除370萬股 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 8日 11/08 09:48
環華證券金融股份有限公司公告董事大發投資股份 有限公司股權質權解除情形之相關資料如下:
質權解除: 股權解除:370萬股 撤銷日期:2000.11.07 質 權 人:中信票券金融股份有限公司 累計設定:0股
|
|
2000/11/8 | 國華人壽保險 | 國華人壽更換會計簽證師 |
鉅亨網資料中心/台北.11月08日 11/08 09:47
國華人壽保險股份有限公司公告本公司原購之詮能 聯合會計師事務所劉鴻雋、戴台芬二會計業已終止委託 。經本公司本年11月07日第15屆第18次董事會決議改聘 安侯建業會計師事務所魏忠華、高渭川二會計師繼續辦 理當年度財務報告之查核簽證。
|
|
2000/11/8 | 南茂科技 | 南茂科技董事長胡洪九股票質押解除150萬股 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 8日 11/08 09:43
南茂科技股份有限公司公告董事長胡洪九股權質解 除情形之相關資料如下:
質權解除: 股權解除:150萬股 撤銷日期:2000.11.07 質 權 人:大安商業銀行 累計設定:0萬股
|
|
2000/11/8 | 統盟電子 | 統盟電子新舊任董監事名單 |
鉅亨網資料中心/台北.11月 8日 11/08 09:36
統盟電子股份有限公司公告2000年11月07日第01次 股東臨時會改選董事及監察人後,原任及新任董事、監 察人名單暨其選任時持有股數。
<<原任>> 職 稱 姓 名 選任時持有股數 ------------------------------------------------ 董事長 楊蔚章 3,900,423 董 事 楊崇能 1,914,345 董 事 楊崇祺 2,803,679 董 事 巫信弘 370,139 董 事 楊龍溪 20,000 監察人 鄭淑新 2,569,998 監察人 郭純德 1,959,539 監察人 楊佳民 20,000 ------------------------------------------------
<<新任>> 職 稱 姓 名 選任時持有股數 ------------------------------------------------ 董事長 楊蔚章 5,444,332 董 事 楊崇能 2,641,494 董 事 巫信弘 484,511 董 事 葉常青 39,270 董 事 楊智超 26,180 監察人 鄭淑新 3,545,114 監察人 郭純德 2,674,173 監察人 楊佳民 26,180 ------------------------------------------------
|
|
|